MARQUEZ MARIN MARIA JOSE
Informe ejecutivo de MARQUEZ MARIN MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARQUEZ MARIN MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARQUEZ E HIJOS SA | Consejero Delegado Solidario | 16/11/2023 | |
MARQUEZ E HIJOS SA | Consejero | 17/05/2022 |
VINCULACIONES DE MARQUEZ MARIN MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUEZ MARIN MARIA JOSE
Empresa: MARQUEZ E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Marquez Marin Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3350, L 663, F 155, S 8, H V 9274, I/A 20 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-46
Empresa: MARQUEZ E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Marin Navarrete Josefina
- Marquez Marin Francisco Melchor
- Marquez Marin Laura
- Marquez Marin Maria Jose
- Marquez Marin Sergio Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3350, L 663, F 155, S 8, H V 9274, I/A 19 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-46
Empresa: MARQUEZ E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Marquez Marin Francisco Melchor
- Marquez Marin Maria Jose
- Marquez Marin Sergio Manuel
Consejero
- Marin Navarrete Josefina
- Marquez Marin Francisco Melchor
- Marquez Marin Laura
- Marquez Marin Maria Jose
- Marquez Marin Sergio Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3350, L 663, F 155, S 8, H V 9274, I/A 19 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-46
Empresa: MARQUEZ E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Marquez Hernandez Melchor
- Marquez Marin Francisco Melchor
- Marquez Marin Maria Jose
- Marquez Marin Sergio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3350, L 663, F 154, S 8, H V 9274, I/A 17 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
Empresa: MARQUEZ E HIJOS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3350, L 663, F 154, S 8, H V 9274, I/A 16 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-46
Empresa: MARQUEZ E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Marquez Hernandez Melchor
- Marquez Marin Francisco Melchor
- Marquez Marin Maria Jose
- Marquez Marin Sergio Manuel
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3350, L 663, F 154, S 8, H V 9274, I/A 16 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-46
Empresa: MARQUEZ E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Marquez Marin Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3350, L 663, F 154, S 8, H V 9274, I/A 15 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-46
Empresa: MARQUEZ E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3350, L 663, F 154, S 8, H V 9274, I/A 14 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-46
Empresa: MARQUEZ E HIJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Marin Navarrete Josefina
- Marquez Hernandez Melchor
- Marquez Marin Francisco Melchor
- Marquez Marin Maria Jose
Presidente
Secretario
- Marquez Marin Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3350, L 663, F 154, S 8, H V 9274, I/A 14 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-46
Información de MARQUEZ MARIN MARIA JOSE
Mostramos los datos de MARQUEZ MARIN MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUEZ MARIN MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos