MARQUEZ LUQUE TANIA
Informe ejecutivo de MARQUEZ LUQUE TANIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARQUEZ LUQUE TANIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANGUARITA SL | Socio Unico | 24/02/2021 | |
A CAPA Y ESPADA SL | Socio Unico | 22/02/2021 | |
CABELLO MARQUEZ SL | Socio Unico | 04/06/2018 |
VINCULACIONES DE MARQUEZ LUQUE TANIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUEZ LUQUE TANIA
Empresa: CABELLO MARQUEZ SL
Administrador Unico
- Marquez Luque Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1110 , F 93, S 8, H H 24348, I/A 3 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-21
Empresa: MANGUARITA SL
Administrador Unico
- Marquez Luque Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1120 , F 89, S 8, H H 24767, I/A 2 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-21
Empresa: MANGUARITA SL
Socio Único
- Marquez Luque Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1120 , F 89, S 8, H H 24767, I/A 2 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-21
Empresa: A CAPA Y ESPADA SL
Administrador Unico
- Marquez Luque Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1133 , F 147, S 8, H H 25291, I/A 2 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-21
Empresa: A CAPA Y ESPADA SL
Socio Único
- Marquez Luque Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1133 , F 147, S 8, H H 25291, I/A 2 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-21
Empresa: A CAPA Y ESPADA SL
Administrador Unico
- Marquez Luque Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1133 , F 147, S 8, H H 25291, I/A 1 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-21
Empresa: MANGUARITA SL
Administrador Unico
- Marquez Luque Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1120 , F 89, S 8, H H 24767, I/A 1 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-21
Empresa: CABELLO MARQUEZ SL
Administrador Unico
- Marquez Luque Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1110 , F 93, S 8, H H 24348, I/A 2 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-21
Empresa: CABELLO MARQUEZ SL
Nuevo Socio Único
- Marquez Luque Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1110 , F 93, S 8, H H 24348, I/A 2 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-21
Información de MARQUEZ LUQUE TANIA
Mostramos los datos de MARQUEZ LUQUE TANIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUEZ LUQUE TANIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos