MARQUEZ LOPEZ ROSARIO
Informe ejecutivo de MARQUEZ LOPEZ ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARQUEZ LOPEZ ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES LA TORRE MARQUEZ SL | Apoderado | 16/02/2016 | 22/12/2022 |
CA VOSTRA GESTION INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 28/02/2018 | |
TRANSPORTES TORRES ORELLANA SL | Administrador Solidario | 01/09/2016 | 22/12/2017 |
UNILEVER ESPAÑA SA | Apoderado | 17/03/2016 |
VINCULACIONES DE MARQUEZ LOPEZ ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUEZ LOPEZ ROSARIO
Empresa: CA VOSTRA GESTION INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Marquez Lopez Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473 , F 165, S 8, H PM 26718, I/A 2 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-07
Empresa: TRANSPORTES TORRES ORELLANA SL
Administrador Solidario
- Marquez Lopez Rosario
- Orellana Ocaña Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2210 , F 79, S 8, H CA 50304, I/A 2 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-11
Empresa: TRANSPORTES TORRES ORELLANA SL
Administrador Solidario
- Marquez Lopez Rosario
- Orellana Ocaña Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2210 , F 78, S 8, H CA 50304, I/A 1 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-11
Empresa: UNILEVER ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39375 , F 198, S 8, H B 343092, I/A 167 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-08
Empresa: TALLERES LA TORRE MARQUEZ SL
Apoderado
- Marquez Lopez Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 192, S 8, H CA 48363, I/A 2 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-11
Información de MARQUEZ LOPEZ ROSARIO
Mostramos los datos de MARQUEZ LOPEZ ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUEZ LOPEZ ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos