MARQUEZ DELGADO SALVADOR
Informe ejecutivo de MARQUEZ DELGADO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARQUEZ DELGADO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOMASA INNOVA SL | Administrador Solidario | 08/06/2017 |
VINCULACIONES DE MARQUEZ DELGADO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUEZ DELGADO SALVADOR
Empresa: NOMASA INNOVA SL
Administrador Solidario
- Marquez Agalia Salvador
- Marquez Delgado Jesus Maria
- Marquez Delgado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5196 , F 124, S 8, H SE 85230, I/A 7 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-41
Empresa: NOMASA INNOVA SL
Administrador Solidario
- Marquez Delgado Jesus Maria
- Marquez Delgado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5196 , F 124, S 8, H SE 85230, I/A 7 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-41
Empresa: SPINDLE BOX SL
Administrador Solidario
- Marquez Delgado Jesus Maria
- Marquez Delgado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5823 , F 137, S 8, H SE100351, I/A 2 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-41
Empresa: SPINDLE BOX SL
Administrador Solidario
- Marquez Delgado Jesus Maria
- Marquez Delgado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5823 , F 137, S 8, H SE100351, I/A 1 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-41
Empresa: NOMASA INNOVA SL
Administrador Solidario
- Marquez Delgado Jesus Maria
- Marquez Delgado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5196 , F 124, S 8, H SE 85230, I/A 5 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-41
Información de MARQUEZ DELGADO SALVADOR
Mostramos los datos de MARQUEZ DELGADO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUEZ DELGADO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos