MARQUEZ DE PRADO GUERRERO RAUL
Informe ejecutivo de MARQUEZ DE PRADO GUERRERO RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARQUEZ DE PRADO GUERRERO RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUIMITROL SYSTEMS SL | Socio Unico | 03/05/2012 | |
WEC PRESION Y TEMPERATURA SL | Apoderado | 12/03/2011 |
VINCULACIONES DE MARQUEZ DE PRADO GUERRERO RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUEZ DE PRADO GUERRERO RAUL
Empresa: DOPRAMAR SA
Administrador Mancomunado
- Marquez De Prado Guerrero David
- Marquez De Prado Guerrero Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6445 , F 180, S 8, H M 104981, I/A 7 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-28
Empresa: QUIMITROL SYSTEMS SL
Socio Único
- Marquez De Prado Guerrero Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13606 , F 205, S 8, H M 37675, I/A 7 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-28
Empresa: WEC PRESION Y TEMPERATURA SL
Apoderado
- Marquez De Prado Guerrero Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28599 , F 29, S 8, H M 514943, I/A 2 (12/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-28
Empresa: DOPRAMAR SA
Administrador Mancomunado
- Marquez De Prado Guerrero David
- Marquez De Prado Guerrero Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6445 , F 31, S 8, H M 104981, I/A 6 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-28
Información de MARQUEZ DE PRADO GUERRERO RAUL
Mostramos los datos de MARQUEZ DE PRADO GUERRERO RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUEZ DE PRADO GUERRERO RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos