MARQUEZ CAMARENA ANA MARIA
Informe ejecutivo de MARQUEZ CAMARENA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARQUEZ CAMARENA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M&A SERVICIO A DOMICILIO SL | Administrador Solidario | 20/08/2024 | |
GESTORIA FINANCIERA MADRID SL | Socio Miembr | 19/01/2021 | |
GESTORIA FINANCIERA MADRID SL | Administrador Unico | 19/01/2021 | |
PIXEL ESTRATEGIA DIGITAL SL | Administrador Unico | 27/08/2015 | |
GESTORES ESPECIALIZADOS SL | Administrador Unico | 29/07/2015 |
VINCULACIONES DE MARQUEZ CAMARENA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUEZ CAMARENA ANA MARIA
Empresa: M&A SERVICIO A DOMICILIO SL
Administrador Solidario
- Marquez Camarena Ana Maria
- Morente Lopez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828867, I/A 1 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Empresa: GESTORIA FINANCIERA MADRID SL
Administrador Unico
- Marquez Camarena Ana Maria
Socio Miembr
- Marquez Camarena Ana Maria
- Quintillan Garcia Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41316 , F 181, S 8, H M 732299, I/A 1 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Empresa: GE 2010 FINCAS SL
Administrador Unico
- Marquez Camarena Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33804 , F 23, S 8, H M 608412, I/A 1 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-28
Empresa: GESTORES ESPECIALIZADOS SL
Administrador Unico
- Marquez Camarena Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33618 , F 196, S 8, H M 605138, I/A 1 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-28
Información de MARQUEZ CAMARENA ANA MARIA
Mostramos los datos de MARQUEZ CAMARENA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUEZ CAMARENA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos