MARQUEZ BACHILLER VICENTE
Informe ejecutivo de MARQUEZ BACHILLER VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARQUEZ BACHILLER VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISTICA Y TELECOMUNICACION SL | Apoderado | 22/12/2011 | |
LOGISTICA Y TELECOMUNICACION SL | Apoderado Solidario | 06/10/2010 |
VINCULACIONES DE MARQUEZ BACHILLER VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUEZ BACHILLER VICENTE
Empresa: LOGISTICA Y TELECOMUNICACION SL
Apoderado
- Marquez Bachiller Ana
- Marquez Bachiller Angel
- Marquez Bachiller Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12411 , F 211, S 8, H M 47535, I/A 9 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
Empresa: LOGISTICA Y TELECOMUNICACION SL
Apoderado Solidario
- Marquez Bachiller Ana
- Marquez Bachiller Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12411 , F 209, S 8, H M 47535, I/A 8 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-28
Empresa: LOGISTICA Y TELECOMUNICACION SL
Apoderado
- Marquez Bachiller Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12411 , F 209, S 8, H M 47535, I/A 7 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
Información de MARQUEZ BACHILLER VICENTE
Mostramos los datos de MARQUEZ BACHILLER VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUEZ BACHILLER VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos