MARQUEZ AMILIBIA FERNANDO
Informe ejecutivo de MARQUEZ AMILIBIA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE MARQUEZ AMILIBIA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUEZ AMILIBIA FERNANDO
Empresa: SOUFFLET ESPAÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Marquez Amilibia Fernando
- Soufflet Michel Jean Pierre
Consejero
- Marquez Amilibia Fernando
- Soufflet Jean Michel Andre
- Soufflet Michel Jean Pierre
Presidente
Secretario
- Marquez Amilibia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7228 , F 206, S 8, H M 117196, I/A 26 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Empresa: SANTA NATALIA SA
Apoderado
- Marquez Amilibia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17783 , F 56, S 8, H M 55126, I/A 24 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-28
Empresa: SANTA NATALIA SA
Administrador Unico
- Marquez Amilibia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17783 , F 56, S 8, H M 55126, I/A 23 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-28
Empresa: SANTA NATALIA SA
Administrador Unico
- Marquez Amilibia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17783 , F 55, S 8, H M 55126, I/A 22 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Empresa: SOUFFLET ESPAÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- J Soufflet Beheer Bv
- Marquez Amilibia Fernando
- Soufflet Michel Jean Pierre
Consejero
- ETABLISSEMENTS J SOUFFLET SA
- J Soufflet Beheer Bv
- Marquez Amilibia Fernando
- Soufflet Jean Michel Andre
- Soufflet Michel Jean Pierre
Presidente
Secretario
- Marquez Amilibia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7228 , F 205, S 8, H M 117196, I/A 25 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-28
Información de MARQUEZ AMILIBIA FERNANDO
Mostramos los datos de MARQUEZ AMILIBIA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUEZ AMILIBIA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos