MARQUES RIVAS MANUEL ROBERTO
Informe ejecutivo de MARQUES RIVAS MANUEL ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARQUES RIVAS MANUEL ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRIGORIFICOS INDUSTRIALES DEL BIERZO SA | Consejero | 17/08/2022 | |
DISTRIBUCIONES DEL BIERZO SA | Consejero | 17/08/2022 |
VINCULACIONES DE MARQUES RIVAS MANUEL ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUES RIVAS MANUEL ROBERTO
Empresa: DISTRIBUCIONES DEL BIERZO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Abril Agustin Adolfo
- Fernandez Abril Fernando
- Marques Rivas Manuel Roberto
- Marques Rivas Miguel Angel
- Posado Lopez Luis
- Ramos Uria Oscar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 182, S 8, H LE 874, I/A 17 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-24
Empresa: DISTRIBUCIONES DEL BIERZO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Abril Agustin Adolfo
- Fernandez Abril Fernando
- Marques Rivas Manuel Roberto
- Marques Rivas Miguel Angel
- Posado Lopez Luis
- Ramos Uria Oscar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 182, S 8, H LE 874, I/A 17 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-24
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Abril Agustin Adolfo
- Fernandez Abril Fernando
- Marques Rivas Manuel Roberto
- Marques Rivas Miguel Angel
- Posado Lopez Luis
- Ramos Uria Oscar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1167 , F 16, S 8, H LE 1063, I/A 31 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-24
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Abril Agustin Adolfo
- Fernandez Abril Fernando
- Marques Rivas Manuel Roberto
- Marques Rivas Miguel Angel
- Posado Lopez Luis
- Ramos Uria Oscar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1167 , F 16, S 8, H LE 1063, I/A 31 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-24
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Marques Calvo Jose Antonio
- Marques Rivas Francisco Javier
- Marques Rivas Manuel Roberto
- Marques Rivas Miguel Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Marques Rivas Manuel Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 207, S 8, H LE 8336, I/A 6 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-24
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Abril Agustin Adolfo
- Lopez Uria Olga
- Marques Rivas Manuel Roberto
- Marques Rivas Miguel Angel
- Ramos Uria Oscar
Consejero
- Fernandez Abril Agustin Adolfo
- Lopez Uria Olga
- Marques Rivas Manuel Roberto
- Marques Rivas Miguel Angel
- Ramos Uria Oscar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 845 , F 174, S 8, H LE 7750, I/A 15 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-24
Empresa: DISTRIBUCIONES DEL BIERZO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Abril Agustin Adolfo
- Marques Rivas Manuel Roberto
- Marques Rivas Miguel Angel
- Posado Lopez Luis
- Ramos Uria Oscar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 181, S 8, H LE 874, I/A 15 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-24
Empresa: DISTRIBUCIONES DEL BIERZO SA
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Abril Agustin Adolfo
- Lopez Uria Olga
- Marques Rivas Manuel Roberto
- Marques Rivas Miguel Angel
- Ramos Uria Oscar
Consejero
- Fernandez Abril Agustin Adolfo
- Lopez Uria Olga
- Marques Rivas Manuel Roberto
- Marques Rivas Miguel Angel
- Ramos Uria Oscar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 181, S 8, H LE 874, I/A 15 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-24
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Abril Agustin Adolfo
- Marques Rivas Manuel Roberto
- Marques Rivas Miguel Angel
- Posado Lopez Luis
- Ramos Uria Oscar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 98, S 8, H LE 1063, I/A 25 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-24
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Abril Agustin Adolfo
- Lopez Uria Olga
- Marques Rivas Manuel Roberto
- Marques Rivas Miguel Angel
- Ramos Uria Oscar
Consejero
- Fernandez Abril Agustin Adolfo
- Lopez Uria Olga
- Marques Rivas Manuel Roberto
- Marques Rivas Miguel Angel
- Ramos Uria Oscar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 98, S 8, H LE 1063, I/A 25 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-24
VER MAS ACTOS
Información de MARQUES RIVAS MANUEL ROBERTO
Mostramos los datos de MARQUES RIVAS MANUEL ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUES RIVAS MANUEL ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos