MARQUES RAYA SERGIO
Informe ejecutivo de MARQUES RAYA SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 22
Empresas activas: 21
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARQUES RAYA SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS IBERICOS 4 SL | Apoderado Solidario | 20/03/2024 | |
GERIFALTE POWER SL | Apoderado | 11/03/2024 | |
DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS IBERICOS 2 SL | Apoderado | 07/03/2024 | |
DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS IBERICOS 31 SL | Apoderado | 06/03/2024 | |
DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS IBERICOS 7 SL | Apoderado | 06/03/2024 | |
DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS IBERICOS 18 SL | Apoderado | 06/03/2024 | |
DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS IBERICOS 3 SL | Apoderado Solidario | 05/03/2024 | |
DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS IBERICOS 6 SL | Apoderado | 05/03/2024 | |
REAL ENERGY POWER SL | Apoderado | 07/02/2024 | |
SILVER RIC ENERGY SL | Apoderado | 06/02/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARQUES RAYA SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUES RAYA SERGIO
Administrador Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37974 , F 219, S 8, H M 676154, I/A 11 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37974 , F 219, S 8, H M 676154, I/A 11 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-28
Empresa: GERIFALTE POWER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46063 , F 130, S 8, H M 712873, I/A 12 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-28
Apoderado
- Bustelo Muiños David
- Gomez Pidal Jorge
- Jerez Bernal Carlos
- Lara Dominguez Jorge
- Lara Dominguez Jorge
- Marques Raya Sergio
- Martinez De Las Pozas Juan Pedro
- Moragues Miñana Francisco De Borja
- Moragues Miñana Francisco De Borja
- Moragues Miñana Francisco De Borja
- Muñoz Aguirre Miguel
- Rodriguez De Bethencourt San Juan Maria
- Rodriguez De Bethencourt Sanjuan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38135 , F 112, S 8, H M 678674, I/A 9 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39927 , F 20, S 8, H M 709139, I/A 4 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38059 , F 217, S 8, H M 677542, I/A 9 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40052 , F 218, S 8, H M 678117, I/A 9 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39864 , F 216, S 8, H M 677540, I/A 9 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38004 , F 121, S 8, H M 676681, I/A 9 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-28
Empresa: REAL ENERGY POWER SL
Apoderado
- Bustelo Muiños David
- Gomez Pidal Jorge
- Jerez Bernal Carlos
- Lara Dominguez Jorge
- Marques Raya Sergio
- Martinez De Las Pozas Juan Pedro
- Moragues Miñana Francisco De Borja
- Moragues Miñana Francisco De Borja
- Moragues Miñana Francisco De Borja
- Muñoz Aguirre Miguel
- Rodriguez De Bethencourt Sanjuan Maria
- Rodriguez De Bethencourt Sanjuan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38499 , F 117, S 8, H M 684719, I/A 12 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-28
VER MAS ACTOS
Información de MARQUES RAYA SERGIO
Mostramos los datos de MARQUES RAYA SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUES RAYA SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos