MARQUES PALACIO MARIA DE LAS MERCEDES
Informe ejecutivo de MARQUES PALACIO MARIA DE LAS MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARQUES PALACIO MARIA DE LAS MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS ARIAS SL | Administrador Mancomunado | 30/05/2016 | |
AUDINOR CONSULTORES SL | Administrador Unico | 17/03/2015 |
VINCULACIONES DE MARQUES PALACIO MARIA DE LAS MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUES PALACIO MARIA DE LAS MERCEDES
Administrador Mancomunado
- Marques Palacio Maria De Las Mercedes
- Telenti Labrador Ramon
- Vallinas Antolin Miguel Pedro
- Verdu Nido Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4106 , F 37, S 8, H AS 47275, I/A 6 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-33
Empresa: TRANSPORTES Y MONTAJES SOTO SL
Liquidador Concursal
- Marques Palacio Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 35, S 8, H LE 7260, I/A 9 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-24
Administrador Mancomunado
- Marques Palacio Maria De Las Mercedes
Apoderado Solidario
- Marques Palacio Maria De Las Mercedes
- Telenti Labrador Ramon
- Vallinas Antolin Miguel Pedro
- Verdu Nido Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4106 , F 36, S 8, H AS 47275, I/A 4 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-33
Liquidador Concursal
- GRUAS HERMANOS SANCHEZ SA
- Marques Palacio Maria De Las Mercedes
- Rodriguez Llanos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 99, S 8, H LE 3922, I/A 31 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-24
Empresa: DESARROLLOS ARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Marques Palacio Maria De Las Mercedes
- Ochoa Lago Joaquin
- Rubial Alvarez Elio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 212, S 8, H LE 24102, I/A 1 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-24
Empresa: AUDINOR CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Marques Palacio Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1074 , F 115, S 8, H LE 16804, I/A 2 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-24
Liquidador Concursal
- GRUAS HERMANOS SANCHEZ SA
- Marques Palacio Maria De Las Mercedes
- Rodriguez Llanos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 99, S 8, H LE 3922, I/A 30 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-24
Empresa: GESBIERZO ANIMACIONES SL
Auditor Suplente
- Marques Palacio Maria De Las Mercedes
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000 , F 182, S 8, H LE 14355, I/A 6 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-24
Empresa: TRANSPORTES Y MONTAJES SOTO SL
Liquidador Concursal
- Marques Palacio Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 34, S 8, H LE 7260, I/A 8 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-24
Empresa: GESBIERZO ANIMACIONES SL
Auditor Suplente
- Marques Palacio Maria De Las Mercedes
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000 , F 181, S 8, H LE 14355, I/A 3 (19/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-24
Información de MARQUES PALACIO MARIA DE LAS MERCEDES
Mostramos los datos de MARQUES PALACIO MARIA DE LAS MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUES PALACIO MARIA DE LAS MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos