MARQUES MARTINS DA GRACA ANTONIO JOSE
Informe ejecutivo de MARQUES MARTINS DA GRACA ANTONIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARQUES MARTINS DA GRACA ANTONIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOVIA DE LOS VIÑEDOS SA CONCESIONARIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | Apoderado Mancomunado | 18/07/2012 | 01/09/2020 |
AUTOVIA DE LOS VIÑEDOS SA CONCESIONARIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | Apoderado Mancomunado | 21/04/2010 | 01/09/2020 |
AUTOVIA DE LOS VIÑEDOS SA CONCESIONARIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | Apoderado Mancomunado | 01/09/2020 | |
AUTOVIA DE LOS VIÑEDOS SA CONCESIONARIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | Consejero | 18/05/2010 | 21/05/2015 |
VINCULACIONES DE MARQUES MARTINS DA GRACA ANTONIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUES MARTINS DA GRACA ANTONIO JOSE
Apoderado Mancomunado
- Avila Gonzalez Juan
- Cabezudo Copa Juan Miguel
- Cabezudo Copa Juan Miguel
- Cabezudo Copa Juan Miguel
- Del Pilar Moreno Carretero Jose
- Del Pilar Moreno Carretero Jose
- Del Pilar Moreno Carretero Jose
- Del Pilar Moreno Carretero Jose
- Fernandez Palazuelos Concepcion
- Fernandez Palazuelos Concepcion
- Fernandez Palazuelos Concepcion
- Filiu Rodriguez Jose Antonio
- Filiu Rodriguez Jose Antonio
- Filiu Rodriguez Jose Antonio
- Guimaraes Serodio Ricciardi Joana
- Heras Llorente Miguel Angel
- Maroto Enriquez Alejandro
- Marques Martins Da Graca Antonio Jose
- Marques Martins Da Graca Antonio Jose
- Mengotti Peñalver Pedro- Enrique
- Mengotti Peñalver Pedro- Enrique
- Mengotti Peñalver Pedro- Enrique
- Mengotti Peñalver Pedro- Enrique
- Moya Serrano Jesus Alberto
- Perez De Arenaza Lamana Antonio
- Santos De Paz Juan Antonio
- Sarrion Martinez Abraham
- Sarrion Martinez Abraham
- Sarrion Martinez Abraham
- Soriano Villacampa Joaquin
- Soriano Villacampa Joaquin
- Soriano Villacampa Joaquin
- Soriano Villacampa Joaquin
- Soriano Villacampa Joaquin
- Soriano Villacampa Joaquin
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 666 , F 224, S 8, H CR 16513, I/A 42 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-13
Consejero
- Marques Martins Da Graca Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 568 , F 26, S 8, H CR 16513, I/A 23 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-13
Apoderado Mancomunado
- Cabezudo Copa Juan Miguel
- Marques Martins Da Graca Antonio Jose
- Santos De Paz Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 151, S 8, H CR 16513, I/A 20 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-13
Consejero
- Cabezudo Copa Juan Miguel
- Marques Martins Da Graca Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 148, S 8, H CR 16513, I/A 17 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-13
Apoderado Mancomunado
- Cabezudo Copa Juan Miguel
- Heras Llorente Miguel Angel
- Marques Martins Da Graca Antonio Jose
- Perez De Arenaza Lamana Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 148, S 8, H CR 16513, I/A 16 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-13
Información de MARQUES MARTINS DA GRACA ANTONIO JOSE
Mostramos los datos de MARQUES MARTINS DA GRACA ANTONIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUES MARTINS DA GRACA ANTONIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos