MARQUES MARQUES GERMAN
Informe ejecutivo de MARQUES MARQUES GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARQUES MARQUES GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PHOTOPILLS CORE SL | Administrador Solidario | 20/09/2023 |
VINCULACIONES DE MARQUES MARQUES GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUES MARQUES GERMAN
Empresa: PHOTOPILLS SL
Administrador Solidario
- Marques Marques German
- Pons Fedelich Rafael Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139 , F 66, S 8, H IM 5819, I/A 5 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-07
Empresa: PHOTOPILLS CORE SL
Administrador Solidario
- Marques Marques German
- Pons Fedelich Rafael Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 209 , F 63, S 8, H IM 7952, I/A 1 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-07
Empresa: PHOTOPILLS SL
Administrador Solidario
- Marques Marques German
- Pons Fedelich Rafael Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139 , F 65, S 8, H IM 5819, I/A 2 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-07
Empresa: PHOTOPILLS SL
Administrador Unico
- Marques Marques German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139 , F 65, S 8, H IM 5819, I/A 2 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-07
Empresa: PHOTOPILLS SL
Administrador Unico
- Marques Marques German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139 , F 65, S 8, H IM 5819, I/A 1 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-07
Información de MARQUES MARQUES GERMAN
Mostramos los datos de MARQUES MARQUES GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUES MARQUES GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos