MARQUES INFANTE ALFONSO
Informe ejecutivo de MARQUES INFANTE ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARQUES INFANTE ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES AGRICOLAS EXAMI SL | Socio Unico | 28/06/2019 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS EXAMI SL | Administrador Unico | 28/06/2019 | |
LACTEOS LA MERCED SL | Administrador Unico | 28/10/2011 |
VINCULACIONES DE MARQUES INFANTE ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUES INFANTE ALFONSO
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS EXAMI SL
Administrador Unico
- Marques Infante Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2319 , F 36, S 8, H CA 55192, I/A 1 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-11
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS EXAMI SL
Socio Único
- Marques Infante Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2319 , F 36, S 8, H CA 55192, I/A 1 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-11
Empresa: ALGARROBAS DEL SUR 2002 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Marques Infante Alfonso
- Riveriego Benitez Francisco
- Riveriego Benitez Juana
- Salas Nuñez Sara
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 156, S 8, H CA 23017, I/A 3 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-11
Empresa: GRUPO DE EMPRESAS ALMARQUIN SL
Administrador Unico
- Marques Infante Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 138, S 8, H CA 18450, I/A 6 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-11
Empresa: LACTEOS LA MERCED SL
Administrador Unico
- Marques Infante Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1984 , F 107, S 8, H CA 40675, I/A 3 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-214-11
Información de MARQUES INFANTE ALFONSO
Mostramos los datos de MARQUES INFANTE ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUES INFANTE ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos