MARQUES IMBERNON CARMEN
Informe ejecutivo de MARQUES IMBERNON CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE MARQUES IMBERNON CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUES IMBERNON CARMEN
Empresa: NEB ECONOPUBLI SL
Administrador Unico
- Marques Imbernon Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44139 , F 41, S 8, H B 447821, I/A 4 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-08
Empresa: COGNIFIT ESPAÑA SL
Consejero
- Eisenberg Grebler Jeremy Nathanael
- Marques Imbernon Carmen
- Rodriguez Rodriguez Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37037 , F 109, S 8, H M 665260, I/A 2 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
Empresa: COGENERA 2010 SL
Administrador Unico
- Marques Imbernon Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41536 , F 53, S 8, H B 387946, I/A 4 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-08
Empresa: NEB ECONOPUBLI SL
Administrador Unico
- Marques Imbernon Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44139 , F 39, S 8, H B 447821, I/A 1 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-08
Empresa: ASSET CONSULTING GROUP SL
Liquidador
- Marques Imbernon Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26620 , F 218, S 8, H B 104507, I/A 8 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-08
Empresa: COGENERA 2010 SL
Administrador Unico
- Marques Imbernon Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41536 , F 51, S 8, H B 387946, I/A 2 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-08
Empresa: COGNIFIT ESPAÑA SL
Apoderado
- Marques Imbernon Carmen
- Rodriguez Rodriguez Carlos
- Sebastian Piliponsky
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41676 , F 212, S 8, H B 392964, I/A 2 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
Empresa: COGNIFIT ESPAÑA SL
Consejero
- Jeremy Nathanael Eisenberg Grebler
- Marques Imbernon Carmen
- Rodriguez Rodriguez Carlos
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41676 , F 209, S 8, H B 392964, I/A 1 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
Información de MARQUES IMBERNON CARMEN
Mostramos los datos de MARQUES IMBERNON CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUES IMBERNON CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos