MARQUES FERRER JESUS
Informe ejecutivo de MARQUES FERRER JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE MARQUES FERRER JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASEAGRI M&O SL | Socio Unico | 30/03/2010 | |
ASEAGRI M&O SL | Administrador Unico | 30/03/2010 |
VINCULACIONES DE MARQUES FERRER JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUES FERRER JESUS
Empresa: MASIA DE SAN JOSE SL
Administrador Unico
- Marques Ferrer Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5780, L 3087, F 214, S 8, H V 54128, I/A 19 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-46
Empresa: LLINDAR CITRICOLA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Ahumada Perez Alfredo Cesar
- Marques Ferrer Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983, L 548, F 80, S 8, H CS 15328, I/A 4 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-12
Empresa: DESTELL GESTION SL
Apoderado Solidario
- Marques Ferrer Jesus
- Martin-lorente Y Fernandez De La Puebla Gregorio
- Sanchis Chorda Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8798, L 6084, F 167, S 8, H V 125958, I/A 5 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-46
Empresa: MASIA DE SAN JOSE SL
Administrador Unico
- Marques Ferrer Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5780, L 3087, F 213, S 8, H V 54128, I/A 14 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-46
Empresa: ASEAGRI M&O SL
Administrador Unico
- Marques Ferrer Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9158, L 6441, F 196, S 8, H V 138049, I/A 1 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-46
Empresa: ASEAGRI M&O SL
Socio Único
- Marques Ferrer Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9158, L 6441, F 196, S 8, H V 138049, I/A 1 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-46
Empresa: URBANISMOS NALA SL
Apoderado Solidario
- Marques Ferrer Jesus
- Sanchis Chorda Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8193, L 5485, F 141, S 8, H V 105570, I/A 4 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-46
Empresa: JUGO INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Marques Ferrer Jesus
- Sanchis Chorda Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8176, L 5468, F 102, S 8, H V 105178, I/A 6 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-46
Empresa: CARPINTERIA MARTIN SL
Apoderado Solidario
- Marques Ferrer Jesus
- Sanchis Chorda Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168, L 482, F 113, S 8, H V 6826, I/A 9 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-46
Empresa: GRUP DE INVERSIONS VALL DE SEGO SL
Apoderado Solidario
- Marques Ferrer Jesus
- Sanchis Chorda Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7778, L 5074, F 54, S 8, H V 96314, I/A 11 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-46
VER MAS ACTOS
Información de MARQUES FERRER JESUS
Mostramos los datos de MARQUES FERRER JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUES FERRER JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos