MARQUES ALONSO MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de MARQUES ALONSO MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARQUES ALONSO MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEGA DE ALGODOR SL | Administrador Mancomunado | 27/07/2018 |
VINCULACIONES DE MARQUES ALONSO MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUES ALONSO MARIA DEL PILAR
Empresa: HUMAHERNAN SL
Liquidador
- Marques Alonso Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14190 , F 24, S 8, H M 233482, I/A 3 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Empresa: HUMAHERNAN SL
Administrador Unico
- Marques Alonso Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14190 , F 24, S 8, H M 233482, I/A 3 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Empresa: VEGA DE ALGODOR SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Escolar Maria-concepcion
- Marques Alonso Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24481 , F 20, S 8, H M 440403, I/A 3 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-28
Empresa: HUMAHERNAN SL
Administrador Unico
- Marques Alonso Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14190 , F 24, S 8, H M 233482, I/A 2 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-28
Información de MARQUES ALONSO MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de MARQUES ALONSO MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUES ALONSO MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos