MAROTO MAYORAL JESUS
Informe ejecutivo de MAROTO MAYORAL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MAROTO MAYORAL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS AUXILIARES DEL HOGAR INDUAHO SA | Consejero Delegado Solidario | 09/06/2011 | |
INDUSTRIAS AUXILIARES DEL HOGAR INDUAHO SA | Presidente | 09/06/2011 | |
INDUSTRIAS AUXILIARES DEL HOGAR INDUAHO SA | Consejero | 09/06/2011 |
VINCULACIONES DE MAROTO MAYORAL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAROTO MAYORAL JESUS
Consejero Delegado Solidario
- Maroto Mayoral Jesus
- Rodrigo Suarez Eduardo
Consejero
- Maroto Mayoral Jesus
- Nuñez Garrido Margarita
- Pascual Cuesta Milagros
- Rodrigo Suarez Eduardo
Presidente
- Maroto Mayoral Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11154 , F 125, S 8, H M 175594, I/A 12 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
Empresa: JESUS MAROTO MAYORAL SL
Administrador Solidario
- Maroto Mayoral Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12472 , F 160, S 8, H M 70216, I/A 6 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-28
Empresa: JESUS MAROTO MAYORAL SL
Administrador Solidario
- Maroto Hernandez Jose Luis
- Maroto Mayoral Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12472 , F 159, S 8, H M 70216, I/A 5 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Consejero Delegado Solidario
- Maroto Mayoral Jesus
- Rodrigo Suarez Eduardo
Consejero
- Maroto Mayoral Jesus
- Nuñez Garrido Margarita
- Pascual Cuesta Milagros
- Rodrigo Suarez Eduardo
Presidente
- Maroto Mayoral Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11154 , F 125, S 8, H M 175594, I/A 11 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-28
Consejero
- Maroto Mayoral Jesus
- Nuñez Garrido Margarita
- Pascual Cuesta Milagros
- Rodrigo Suarez Eduardo
Presidente
- Maroto Mayoral Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11154 , F 125, S 8, H M 175594, I/A 10 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-28
Consejero Delegado Solidario
- Maroto Mayoral Jesus
- Rodrigo Suarez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11154 , F 125, S 8, H M 175594, I/A 10 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-28
Información de MAROTO MAYORAL JESUS
Mostramos los datos de MAROTO MAYORAL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAROTO MAYORAL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos