MAROTO GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MAROTO GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MAROTO GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OMNIA CASTILLA SL | Administrador Solidario | 21/12/2021 | |
LITAVO SL | Administrador Solidario | 21/12/2021 | |
CASTILLA VEHICULOS INDUSTRIALES SA | Administrador Mancomunado | 22/12/2020 | |
OMNIA CASTILLA SL | Apoderado | 04/04/2019 | |
MAROTO HERRERA SL | Administrador Unico | 08/08/2013 |
VINCULACIONES DE MAROTO GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAROTO GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
Empresa: LITAVO SL
Administrador Solidario
- Maroto Gutierrez Miguel Angel
- Martin Peña Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1469 , F 82, S 8, H VA 5647, I/A 10 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-47
Empresa: LITAVO SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Diaz Martin Juan Carlos
- Maroto Gutierrez Miguel Angel
- Martin Peña Maria Rosa
Consejero
- Diaz Martin Juan Carlos
- Maroto Gutierrez Miguel Angel
- Martin Peña Maria Rosa
Presidente
- Maroto Gutierrez Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1469 , F 82, S 8, H VA 5647, I/A 10 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-47
Empresa: OMNIA CASTILLA SL
Administrador Solidario
- Maroto Gutierrez Miguel Angel
- Martin Peña Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 169, S 8, H VA 27718, I/A 4 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-47
Empresa: CASTILLA VEHICULOS INDUSTRIALES SA
Administrador Mancomunado
- Maroto Gutierrez Miguel Angel
- Martin Peña Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 119, S 8, H VA 1509, I/A 26 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-47
Empresa: OMNIA CASTILLA SL
Apoderado
- Maroto Gutierrez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 168, S 8, H VA 27718, I/A 3 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-47
Empresa: MAROTO HERRERA SL
Administrador Unico
- Maroto Gutierrez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 867 , F 104, S 8, H VA 10856, I/A 5 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-47
Empresa: LITAVO SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Maroto Gutierrez Miguel Angel
Consejero
- Maroto Gutierrez Miguel Angel
Presidente
- Maroto Gutierrez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 918 , F 135, S 8, H VA 5647, I/A 8 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-47
Empresa: CASTILLA VEHICULOS INDUSTRIALES SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Maroto Gutierrez Miguel Angel
Consejero
- Maroto Gutierrez Miguel Angel
Presidente
- Maroto Gutierrez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 164, S 8, H VA 1509, I/A 18 (26/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-5-47
Información de MAROTO GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MAROTO GUTIERREZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAROTO GUTIERREZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos