MAROSAN CRISTE GIANINA LILIANA
Informe ejecutivo de MAROSAN CRISTE GIANINA LILIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MAROSAN CRISTE GIANINA LILIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOA MUSICA EDITORIAL SL | Apoderado | 17/06/2024 | |
BOA CULTURA SL | Apoderado Solidario | 11/06/2024 | |
BOA MUSICA EUROPA SL | Apoderado Solidario | 07/06/2024 | |
MOON RESORT SPAIN SL | Apoderado | 30/08/2022 |
VINCULACIONES DE MAROSAN CRISTE GIANINA LILIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAROSAN CRISTE GIANINA LILIANA
Empresa: BOA MUSICA EDITORIAL SL
Apoderado
- Marosan Criste Gianina Liliana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 204081, I/A 16 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Empresa: BOA CULTURA SL
Apoderado Solidario
- Marosan Criste Gianina Liliana
- Martinez Ortega Alma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 745208, I/A 10 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: BOA MUSICA EUROPA SL
Apoderado Solidario
- Marosan Criste Gianina Liliana
- Martinez Ortega Alma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 648553, I/A 14 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Empresa: MOON RESORT SPAIN SL
Apoderado
- Marosan Criste Gianina Liliana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43877 , F 219, S 8, H M 774293, I/A 2 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-28
Información de MAROSAN CRISTE GIANINA LILIANA
Mostramos los datos de MAROSAN CRISTE GIANINA LILIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAROSAN CRISTE GIANINA LILIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos