MARMOL ALGAR MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MARMOL ALGAR MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARMOL ALGAR MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AM HOME COLLECTION SL | Socio Unico | 24/07/2020 | |
AM HOME COLLECTION SL | Administrador Unico | 24/07/2020 | |
MARMOL CABALLERO RENTAS SL | Administrador Unico | 10/09/2012 |
VINCULACIONES DE MARMOL ALGAR MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARMOL ALGAR MIGUEL ANGEL
Empresa: AM HOME COLLECTION SL
Administrador Unico
- Marmol Algar Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2546 , F 186, S 8, H CO 37464, I/A 2 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-14
Empresa: AM HOME COLLECTION SL
Nuevo Socio Único
- Marmol Algar Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2546 , F 186, S 8, H CO 37464, I/A 2 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-14
Empresa: LUCEMESA SL
Administrador Unico
- Marmol Algar Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 16, S 8, H CO 11925, I/A 4 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-14
Empresa: MARMOL CABALLERO RENTAS SL
Administrador Unico
- Marmol Algar Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2300 , F 161, S 8, H CO 32501, I/A 1 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-181-14
Empresa: LUCEMESA SL
Administrador Unico
- Marmol Algar Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 16, S 8, H CO 11925, I/A 3 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-14
Empresa: MUEBLES DE LA ABUELA SL
Administrador Unico
- Marmol Algar Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 974 , F 86, S 8, H CO 8734, I/A 5 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-14
Información de MARMOL ALGAR MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MARMOL ALGAR MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARMOL ALGAR MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos