MARKUS SCHMIDT
Informe ejecutivo de MARKUS SCHMIDT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARKUS SCHMIDT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHUPA CHUPS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/01/2017 | |
CHUPA CHUPS SA | Director General | 27/09/2012 |
VINCULACIONES DE MARKUS SCHMIDT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARKUS SCHMIDT
Empresa: CHUPA CHUPS SA
Consejero
- Markus Schmidt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44277 , F 128, S 8, H B 48820, I/A 75 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-08
Empresa: CHUPA CHUPS SA
Consejero
- Markus Schmidt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44277 , F 126, S 8, H B 48820, I/A 70 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-08
Empresa: CHUPA CHUPS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Markus Schmidt
Consejero Delegado Mancomunado
Director Financiero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44277 , F 122, S 8, H B 48820, I/A 66 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-08
Empresa: CHUPA CHUPS SA
Apoderado
- Bilbao Gomez Inmaculada
- Markus Schmidt
- Serra Subira Joan
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44277 , F 122, S 8, H B 48820, I/A 66 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-08
Empresa: CHUPA CHUPS SA
Apoderado
- Markus Schmidt
Consejero
- Markus Schmidt
Director General
- Markus Schmidt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40734 , F 128, S 8, H B 48820, I/A 58 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-08
Información de MARKUS SCHMIDT
Mostramos los datos de MARKUS SCHMIDT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARKUS SCHMIDT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos