MARKINEZ BUSTINZA UGAITZ
Informe ejecutivo de MARKINEZ BUSTINZA UGAITZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARKINEZ BUSTINZA UGAITZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOCARES GANDHI DR SL | Apoderado | 16/11/2018 | 08/11/2019 |
J.A.M. BOSQUE SL | Apoderado | 07/03/2018 | 04/09/2018 |
VINCULACIONES DE MARKINEZ BUSTINZA UGAITZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARKINEZ BUSTINZA UGAITZ
Empresa: AUTOCARES GANDHI DR SL
Apoderado
- De Los Rios Casaus Dolores
- Markinez Bustinza Ugaitz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3680 , F 184, S 8, H BI 22467, I/A 8 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-48
Empresa: AUTOCARES GANDHI DR SL
Apoderado
- De Los Rios Casaus Dolores
- Markinez Bustinza Ugaitz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3680 , F 132, S 8, H BI 22467, I/A 7 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-48
Empresa: J.A.M. BOSQUE SL
Apoderado
- De Los Rios Casaus Dolores
- Markinez Bustinza Ugaitz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3509 , F 58, S 8, H BI 18864, I/A 8 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-48
Información de MARKINEZ BUSTINZA UGAITZ
Mostramos los datos de MARKINEZ BUSTINZA UGAITZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARKINEZ BUSTINZA UGAITZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos