MARKESSINIS ALIAGA JUAN PABLO
Informe ejecutivo de MARKESSINIS ALIAGA JUAN PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARKESSINIS ALIAGA JUAN PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALLIANCE FOOTWEAR SL | Apoderado | 26/09/2018 | |
ALLIANCE FOOTWEAR SL | Apoderado | 18/07/2013 | |
ALMOTA EVERGREEN SL | Apoderado | 13/06/2011 | |
SATORISAN SL | Apoderado | 10/06/2011 |
VINCULACIONES DE MARKESSINIS ALIAGA JUAN PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARKESSINIS ALIAGA JUAN PABLO
Empresa: ALLIANCE FOOTWEAR SL
Apoderado
- Markessinis Aliaga Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7973, L 5268, F 210, S 8, H V 36414, I/A 17 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-46
Empresa: ALLIANCE FOOTWEAR SL
Apoderado
- Markessinis Aliaga Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7973, L 5268, F 209, S 8, H V 36414, I/A 16 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-46
Empresa: ALMOTA EVERGREEN SL
Apoderado
- Markessinis Aliaga Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6615, L 3919, F 167, S 8, H V 71602, I/A 4 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-46
Empresa: SATORISAN SL
Apoderado
- Markessinis Aliaga Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9202, L 6485, F 45, S 8, H V 139543, I/A 3 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-46
Información de MARKESSINIS ALIAGA JUAN PABLO
Mostramos los datos de MARKESSINIS ALIAGA JUAN PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARKESSINIS ALIAGA JUAN PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos