MARISCAL MARTIN MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MARISCAL MARTIN MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARISCAL MARTIN MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINANGESTION SA | Consejero | 14/04/2009 | 28/12/2016 |
LINK MARBELLA SL | Presidente | 17/12/2008 | |
LINK MARBELLA SL | Consejero | 17/12/2008 |
VINCULACIONES DE MARISCAL MARTIN MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARISCAL MARTIN MIGUEL ANGEL
Empresa: FINANGESTION SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mariscal Martin Daniel
- Mariscal Martin Inmaculada
- Mariscal Martin Miguel Angel
- Mariscal Retamero Miguel Angel
- Martin Cea Concepcion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161, L 74, F 139, S 8, H MA 3424, I/A 9 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-29
Empresa: FINANGESTION SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mariscal Martin Daniel
- Mariscal Martin Inmaculada
- Mariscal Martin Miguel Angel
- Mariscal Retamero Miguel Angel
- Martin Cea Concepcion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161, L 74, F 139, S 8, H MA 3424, I/A 8 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-29
Empresa: FINANGESTION SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mariscal Martin Daniel
- Mariscal Martin Inmaculada
- Mariscal Martin Miguel Angel
- Mariscal Retamero Miguel Angel
- Martin Cea Concepcion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161, L 74, F 139, S 8, H MA 3424, I/A 8 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-29
Empresa: LINK MARBELLA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Manzano Salom Francisco Javier
- Mariscal Martin Daniel
- Mariscal Martin Miguel Angel
- Martin Cea Concepcion
Presidente
- Mariscal Martin Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2625, L 1538, F 4, S 8, H MA 44355, I/A 6 (17/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-29
Información de MARISCAL MARTIN MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MARISCAL MARTIN MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARISCAL MARTIN MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos