MARIO JOSE CAMPUZANO GARCIA
Informe ejecutivo de MARIO JOSE CAMPUZANO GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIO JOSE CAMPUZANO GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIPERTRONIC SA | Administrador Unico | 15/12/2009 |
VINCULACIONES DE MARIO JOSE CAMPUZANO GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIO JOSE CAMPUZANO GARCIA
Empresa: HIPERTRONIC SA
Administrador Unico
- Mario Jose Campuzano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 185 , F 8, S 8, H MU 3798, I/A 14 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-30
Empresa: ACTIVOS FAMILIARES TEMAROES SL
Administrador Unico
- Mario Jose Campuzano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2909 , F 157, S 8, H MU 79180, I/A 2 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-30
Empresa: HIPERTRONIC SA
Administrador Unico
- Mario Jose Campuzano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 185 , F 8, S 8, H MU 3798, I/A 13 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-30
Empresa: ACTIVOS FAMILIARES TEMAROES SL
Administrador Unico
- Mario Jose Campuzano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2909 , F 154, S 8, H MU 79180, I/A 1 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-30
Empresa: HIPERTRONIC SA
Administrador Unico
- Mario Jose Campuzano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 185 , F 7, S 8, H MU 3798, I/A 11 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-30
Empresa: HIPERTRONIC SA
Administrador Unico
- Mario Jose Campuzano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 185 , F 7, S 8, H MU 3798, I/A 11 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-30
Información de MARIO JOSE CAMPUZANO GARCIA
Mostramos los datos de MARIO JOSE CAMPUZANO GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIO JOSE CAMPUZANO GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos