MARIO GRANADO GUIJARRO
Informe ejecutivo de MARIO GRANADO GUIJARRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MARIO GRANADO GUIJARRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGAS 1890 SA | Apoderado | 06/07/2020 | 10/12/2021 |
GARCIA CARRION 1890 SL | Apoderado | 06/07/2020 | 11/05/2021 |
J. GARCIA CARRION SA | Apoderado | 03/07/2020 | 11/05/2021 |
PRIESCA SL | Apoderado | 06/07/2020 | 11/05/2021 |
GRANDES VINOS DE ORIGEN SL | Apoderado | 06/07/2020 | 11/05/2021 |
VINCULACIONES DE MARIO GRANADO GUIJARRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIO GRANADO GUIJARRO
Empresa: BODEGAS 1890 SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Mario Granado Guijarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 201, S 8, H MU 14007, I/A 27 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-30
Empresa: J. GARCIA CARRION SA
Apoderado
- Mario Granado Guijarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3424 , F 223, S 8, H MU 26845, I/A 101 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-30
Empresa: J. GARCIA CARRION JUMILLA SL
Apoderado
- Mario Granado Guijarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 83, S 8, H MU 76280, I/A 16 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-30
Empresa: PRIESCA SL
Apoderado
- Mario Granado Guijarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3437 , F 7, S 8, H MU 35689, I/A 26 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-30
Empresa: GRANDES VINOS DE ORIGEN SL
Apoderado
- Mario Granado Guijarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 162, S 8, H MU 28398, I/A 12 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-30
Empresa: J. GARCIA CARRION JUMILLA SL
Apoderado
- Mario Granado Guijarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3275 , F 26, S 8, H MU 76280, I/A 14 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-30
Empresa: BODEGAS 1890 SA
Apoderado
- Mario Granado Guijarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 199, S 8, H MU 14007, I/A 23 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-30
Empresa: GRANDES VINOS DE ORIGEN SL
Apoderado
- Mario Granado Guijarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 161, S 8, H MU 28398, I/A 10 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-30
Empresa: J. GARCIA CARRION SA
Apoderado
- Mario Granado Guijarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3424 , F 222, S 8, H MU 26845, I/A 96 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-30
Empresa: PRIESCA SL
Apoderado
- Mario Granado Guijarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3437 , F 6, S 8, H MU 35689, I/A 23 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-30
Información de MARIO GRANADO GUIJARRO
Mostramos los datos de MARIO GRANADO GUIJARRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIO GRANADO GUIJARRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos