MARINEL LO VIDAL MONTSERRAT
Informe ejecutivo de MARINEL LO VIDAL MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARINEL LO VIDAL MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA CENTRE SA | Administrador Unico | 23/08/2022 | 15/05/2024 |
INMOBILIARIA CENTRE SA | Administrador Solidario | 26/05/2014 | 23/08/2022 |
INMOBILIARIA CENTRE SA | Administrador Solidario | 25/05/2009 | 23/08/2022 |
INMOBILIARIA CENTRE SA | Administrador Solidario | 23/08/2022 | 23/08/2022 |
VINCULACIONES DE MARINEL LO VIDAL MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARINEL LO VIDAL MONTSERRAT
Empresa: INMOBILIARIA CENTRE SA
Administrador Unico
- Marinel Lo Vidal Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 75860, I/A 18 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-08
Empresa: INMOBILIARIA CENTRE SA
Administrador Unico
- Marinel Lo Vidal Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24545 , F 99, S 8, H B 75860, I/A 16 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-08
Empresa: INMOBILIARIA CENTRE SA
Administrador Solidario
- Borras Marinel Lo Carlos
- Marinel Lo Vidal Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24545 , F 99, S 8, H B 75860, I/A 16 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-08
Empresa: INMOBILIARIA CENTRE SA
Administrador Solidario
- Borras Marinel Lo Carlos
- Marinel Lo Vidal Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24545 , F 99, S 8, H B 75860, I/A 15 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-08
Empresa: INMOBILIARIA CENTRE SA
Administrador Solidario
- Borras Marinel Lo Carlos
- Marinel Lo Vidal Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24545 , F 98, S 8, H B 75860, I/A 14 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Empresa: INMOBILIARIA CENTRE SA
Administrador Solidario
- Borras Marinel Lo Carlos
- Marinel Lo Vidal Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24545 , F 97, S 8, H B 75860, I/A 11 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-08
Información de MARINEL LO VIDAL MONTSERRAT
Mostramos los datos de MARINEL LO VIDAL MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARINEL LO VIDAL MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos