MARINE TRIAS AGUSTI
Informe ejecutivo de MARINE TRIAS AGUSTI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARINE TRIAS AGUSTI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUALITY CORN SA | Presidente | 12/07/2013 | |
QUALITY CORN SA | Consejero | 12/07/2013 | |
QUALITY CORN SA | Apoderado Solidario | 12/07/2013 | |
QUALITY CORN SA | Apoderado Mancomunado | 12/07/2013 |
VINCULACIONES DE MARINE TRIAS AGUSTI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARINE TRIAS AGUSTI
Empresa: LIVEN AGRO SA
Administrador Unico
- Marine Trias Agusti
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46364 , F 201, S 8, H B 176871, I/A 25 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-08
Empresa: LIVEN AGRO SA
Administrador Unico
- Marine Trias Agusti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46364 , F 201, S 8, H B 176871, I/A 24 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-08
Empresa: QUALITY CORN SA
Apoderado Mancomunado
- Marine Trias Agusti
- Tenas Salarich Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 201, S 8, H HU 10916, I/A 9 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-22
Empresa: QUALITY CORN SA
Apoderado Solidario
- Marine Trias Agusti
- Marine Trias Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 201, S 8, H HU 10916, I/A 8 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-22
Empresa: QUALITY CORN SA
Consejero
- DODE SA
- Marine Trias Agusti
- Marine Trias Maria Asuncion
- PLATAFORMA CONTINENTAL SL
Presidente
- Marine Trias Agusti
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 167, S 8, H HU 10916, I/A 7 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-22
Empresa: QUALITY CORN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Marine Trias Agusti
- Marine Trias Maria Asuncion
- Marine Trias Mercedes
- Marine Trias Pablo
Presidente
- Marine Trias Agusti
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 167, S 8, H HU 10916, I/A 7 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-22
Información de MARINE TRIAS AGUSTI
Mostramos los datos de MARINE TRIAS AGUSTI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARINE TRIAS AGUSTI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos