MARINAS PERALTA ALBERTO
Informe ejecutivo de MARINAS PERALTA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARINAS PERALTA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELEKTRA REPARACION TECNICA DE SINIESTROS SA | Administrador Solidario | 08/11/2023 | |
ELEKTRA CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SA | Socio Unico | 15/01/2015 | |
ELEKTRA CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SA | Administrador Unico | 15/01/2015 | |
JARILIN SL | Socio Unico | 07/03/2014 | |
JARILIN SL | Administrador Unico | 07/03/2014 |
VINCULACIONES DE MARINAS PERALTA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARINAS PERALTA ALBERTO
Administrador Solidario
- Blanco Banderas Juan Luis
- Marinas Peralta Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45211 , F 174, S 8, H M 795549, I/A 3 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-28
Administrador Unico
- Marinas Peralta Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33020 , F 178, S 8, H M 594420, I/A 4 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Apoderado Solidario
- Blanco Banderas Juan Luis
- Curto Garcia Jose
- Marinas Peralta Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29829 , F 72, S 8, H M 307568, I/A 10 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Administrador Unico
- Marinas Peralta Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33020 , F 173, S 8, H M 594420, I/A 1 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-28
Socio Único
- Marinas Peralta Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33020 , F 173, S 8, H M 594420, I/A 1 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-28
Apoderado Solidario
- Blanco Banderas Juan Luis
- Curto Garcia Jose
- Marinas Peralta Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29829 , F 70, S 8, H M 307568, I/A 7 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-28
Consejero Delegado
- Blanco Banderas Juan Luis
- Marinas Peralta Alberto
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Blanco Banderas Juan Luis
- Curto Garcia Jose
- Marinas Peralta Alberto
- Montoro Martin Juan Francisco
- Ruiz Valverde David
Presidente
- Marinas Peralta Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29829 , F 65, S 8, H M 307568, I/A 6 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-28
Empresa: JARILIN SL
Administrador Unico
- Marinas Peralta Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32038 , F 68, S 8, H M 576534, I/A 1 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-28
Empresa: JARILIN SL
Socio Único
- Marinas Peralta Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32038 , F 68, S 8, H M 576534, I/A 1 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-28
Consejero Delegado
- Blanco Banderas Juan Luis
- Marinas Peralta Alberto
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Blanco Banderas Juan Luis
- Curto Garcia Jose
- Marinas Peralta Alberto
- Montoro Martin Juan Francisco
- Ruiz Valverde David
Presidente
- Marinas Peralta Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17830 , F 58, S 8, H M 307568, I/A 4 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-28
VER MAS ACTOS
Información de MARINAS PERALTA ALBERTO
Mostramos los datos de MARINAS PERALTA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARINAS PERALTA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos