MARINAS MONTALVILLO JESUS
Informe ejecutivo de MARINAS MONTALVILLO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARINAS MONTALVILLO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABAMA INGENIERIA SL | Administrador Solidario | 27/09/2019 | |
SERGEYCO SA | Consejero Delegado Solidario | 18/07/2013 | 17/11/2014 |
SERGEYCO SA | Consejero | 18/07/2013 | 17/11/2014 |
SERGEYCO SA | Presidente | 18/07/2013 | |
SERGEYCO CLM SL | Presidente | 21/05/2013 | |
SERGEYCO CLM SL | Consejero | 21/05/2013 |
VINCULACIONES DE MARINAS MONTALVILLO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARINAS MONTALVILLO JESUS
Empresa: LABAMA INGENIERIA SL
Administrador Solidario
- Hernandez Costa Miguel Angel
- Marinas Montalvillo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2860 , F 218, S 8, H M 49186, I/A 9 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
Empresa: SERGEYCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Encina Garcia Juan Jose
- Marinas Montalvillo Jesus
- Van Den Brule Fe Jose Manuel
Consejero
- Encina Garcia Juan Jose
- Marinas Montalvillo Jesus
- Van Den Brule Fe Jose Manuel
Presidente
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31530 , F 149, S 8, H M 56611, I/A B (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-28
Empresa: SERGEYCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Beloqui Iturria Agustin
- Encina Garcia Juan Jose
- Marinas Montalvillo Jesus
- Van Den Brule Fe Jose Manuel
Consejero
- Beloqui Iturria Agustin
- Encina Garcia Juan Jose
- Marinas Montalvillo Jesus
- Van Den Brule Fe Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336 , F 99, S 8, H M 56611, I/A 24 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-28
Empresa: SERGEYCO SA
Presidente
- Marinas Montalvillo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336 , F 99, S 8, H M 56611, I/A 24 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-28
Empresa: SERGEYCO CASTILLA LA MANCHA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Encina Garcia Juan Jose
- Marinas Montalvillo Jesus
- Sanchez-horneros Paniagua Tomas
- Van-den Brulle Fe Jose Manuel
- Viñuales Galvez Luis
Presidente
- Marinas Montalvillo Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095 , F 40, S 8, H TO 17234, I/A 4 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-45
Información de MARINAS MONTALVILLO JESUS
Mostramos los datos de MARINAS MONTALVILLO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARINAS MONTALVILLO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos