MARINAS DIEZ ELENA
Informe ejecutivo de MARINAS DIEZ ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARINAS DIEZ ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIRO ASESORIA TECNICA DE EMPRESAS SL | Administrador Unico | 27/10/2011 |
VINCULACIONES DE MARINAS DIEZ ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARINAS DIEZ ELENA
Empresa: DRK EDICION SL
Administrador Unico
- Marinas Diez Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28326 , F 155, S 8, H M 510173, I/A 3 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
Empresa: AIRO ASESORIA TECNICA DE EMPRESAS SL
Administrador Unico
- Marinas Diez Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6944 , F 160, S 8, H M 112989, I/A 8 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
Empresa: DRK EDICION SL
Administrador Unico
- Marinas Diez Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28326 , F 153, S 8, H M 510173, I/A 2 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
Información de MARINAS DIEZ ELENA
Mostramos los datos de MARINAS DIEZ ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARINAS DIEZ ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos