MARIÑAS BERMEJO ANTONIO
Informe ejecutivo de MARIÑAS BERMEJO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MARIÑAS BERMEJO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PANIFICADORA NEVERO SA | Administrador Unico | 11/11/2013 | |
MAESTRO DEL HOGAR Y HOSTELERIA SL | Apoderado | 12/03/2009 |
VINCULACIONES DE MARIÑAS BERMEJO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIÑAS BERMEJO ANTONIO
Empresa: MARIÑAS SOTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mariñas Bermejo Antonio
- Mariñas Soto Antonio
- Soto Guerrero Ana Maria
Presidente
- Mariñas Bermejo Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996, L 823, F 36, S 8, H CC 978, I/A 26 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-10
Empresa: MARIÑAS SOTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mariñas Bermejo Antonio
- Mariñas Soto Antonio
- Soto Guerrero Ana Maria
Presidente
- Mariñas Bermejo Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996, L 823, F 34, S 8, H CC 978, I/A 24 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-10
Empresa: MARIÑAS SOTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mariñas Bermejo Antonio
- Mariñas Soto Blanca
- Soto Guerrero Ana Maria
Presidente
- Mariñas Bermejo Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996, L 823, F 34, S 8, H CC 978, I/A 24 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-10
Empresa: MARIÑAS SOTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mariñas Bermejo Antonio
- Mariñas Soto Blanca
- Soto Guerrero Ana Maria
Presidente
- Mariñas Bermejo Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230, L 58, F 223, S 8, H CC 978, I/A 22 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-10
Empresa: MARIÑAS SOTO SA
Administrador Unico
- Mariñas Bermejo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230, L 58, F 223, S 8, H CC 978, I/A 22 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-10
Empresa: UPAN FABRICANTES DE PAN SL
Administrador Unico
- Mariñas Bermejo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955, L 782, F 117, S 8, H CC 13894, I/A 3 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-10
Empresa: INDUSTRIAS PANADERAS EXTREMEÑAS SA
Administrador Unico
- Mariñas Bermejo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 75, S 8, H BA 6167, I/A 42 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-06
Empresa: UPAN FABRICANTES DE PAN SL
Administrador Unico
- Mariñas Bermejo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955, L 782, F 114, S 8, H CC 13894, I/A 1 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-10
Empresa: UNION PANADERA CACEREÑA SA
Administrador Unico
- Mariñas Bermejo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230, L 58, F 223, S 8, H CC 978, I/A 20 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-10
Empresa: HIPICA MARIÑAS-SOTO SL
Administrador Unico
- Mariñas Bermejo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 514 , F 33, S 8, H BA 22945, I/A 2 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-06
VER MAS ACTOS
Información de MARIÑAS BERMEJO ANTONIO
Mostramos los datos de MARIÑAS BERMEJO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIÑAS BERMEJO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos