MARINA NAYDENOVA
Informe ejecutivo de MARINA NAYDENOVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE MARINA NAYDENOVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARGILL ANDINA SL | Apoderado Mancomunado | 14/10/2019 | 23/06/2022 |
CARGILL AQUAFEED SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 05/11/2019 | 30/03/2022 |
CARGILL SOUTH AMERICAN HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado | 03/02/2020 | 29/03/2022 |
CARGILL SL | Apoderado Mancomunado | 10/10/2019 | 29/03/2022 |
CARGILL COLOMBIA FOOD HOLDING SL | Apoderado Mancomunado | 11/10/2019 | 29/03/2022 |
CARGILL CENTRAL AMERICAN HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado | 17/10/2019 | 28/03/2022 |
CARGILL COSTANERA SL | Apoderado Mancomunado | 10/10/2019 | 28/03/2022 |
CARGILL SPAIN INTERNATIONAL HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado | 10/10/2019 | 26/06/2020 |
VINCULACIONES DE MARINA NAYDENOVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARINA NAYDENOVA
Empresa: CARGILL ANDINA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45348 , F 29, S 8, H B 456086, I/A 40 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-08
Empresa: CARGILL COSTANERA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45352 , F 89, S 8, H B 456096, I/A 40 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-08
Empresa: CARGILL SOUTH AMERICAN HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47671 , F 202, S 8, H B 518381, I/A 20 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-08
Empresa: CARGILL AQUAFEED SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45188 , F 225, S 8, H B 471539, I/A 38 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-08
Empresa: CARGILL COLOMBIA FOOD HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46100 , F 11, S 8, H B 503203, I/A 31 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-08
Empresa: CARGILL SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47671 , F 175, S 8, H B 232881, I/A 348 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-08
Empresa: CARGILL CENTRAL AMERICAN HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47964 , F 171, S 8, H B 417284, I/A 44 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-08
Empresa: CARGILL SOUTH AMERICAN HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado
- Marina Naydenova
- Mladen Djambazky
- Ralitsa Metodieva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46388 , F 143, S 8, H B 518381, I/A 10 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-08
Empresa: CARGILL AQUAFEED SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Marina Naydenova
- Mladen Djambazky
- Ralitsa Metodieva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45188 , F 221, S 8, H B 471539, I/A 29 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-08
Empresa: CARGILL SL
Apoderado Mancomunado
- Marina Naydenova
- Mladen Djambazky
- Ralitsa Metodieva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46841 , F 218, S 8, H B 232881, I/A 315 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-08
VER MAS ACTOS
Información de MARINA NAYDENOVA
Mostramos los datos de MARINA NAYDENOVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARINA NAYDENOVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos