MARINA GARCIA BARON IVAN
Informe ejecutivo de MARINA GARCIA BARON IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARINA GARCIA BARON IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINCOLN INTERNATIONAL SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/05/2024 | |
KAMI 1789 SL | Administrador Solidario | 08/04/2022 | |
LINCOLN INTERNATIONAL SPAIN SL | Secretario | 19/10/2021 | |
WS1800 REAL ESTATE SL | Consejero | 30/09/2021 | |
LINCOLN INTERNATIONAL SPAIN SL | Apoderado Solidario | 28/02/2018 | |
COUTH INDUSTRIES SL | Consejero | 02/08/2016 | |
LINCOLN INTERNATIONAL SPAIN SL | Consejero | 05/09/2011 |
VINCULACIONES DE MARINA GARCIA BARON IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARINA GARCIA BARON IVAN
Empresa: LINCOLN INTERNATIONAL SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marina Garcia Baron Ivan
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25637 , F 97, S 8, H M 461987, I/A 22 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-28
Empresa: LINCOLN INTERNATIONAL SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marina Garcia Baron Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25637 , F 97, S 8, H M 461987, I/A 22 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-28
Empresa: KAMI 1789 SL
Administrador Solidario
- Marina Garcia Baron Ivan
- Martinez Palancar Carolina Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43349 , F 99, S 8, H M 765799, I/A 1 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-28
Empresa: LINCOLN INTERNATIONAL SPAIN SL
Consejero
Secretario
- Marina Garcia Baron Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25637 , F 221, S 8, H M 461987, I/A 18 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
Empresa: WS1800 REAL ESTATE SL
Consejero Delegado
Consejero
- ERCOZURE SL
- Marina Garcia Baron Ivan
- Wessell Iii Leonard Paul
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3016 , F 21, S 8, H SS 44107, I/A 1 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-20
Empresa: LINCOLN INTERNATIONAL SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marina Garcia Baron Ivan
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25637 , F 218, S 8, H M 461987, I/A 16 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-28
Empresa: LINCOLN INTERNATIONAL SPAIN SL
Apoderado
- Marina Garcia Baron Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25637 , F 218, S 8, H M 461987, I/A 16 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-28
Empresa: LINCOLN INTERNATIONAL SPAIN SL
Vicesecret.
- Marina Garcia Baron Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25637 , F 218, S 8, H M 461987, I/A 15 (02/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-70-28
Empresa: THYSMAR VENTURES SL
Liquidador
- Marina Garcia Baron Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34933 , F 113, S 8, H M 628267, I/A 2 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-28
Empresa: THYSMAR VENTURES SL
Administrador Unico
- Marina Garcia Baron Ivan
Liquidador
- Marina Garcia Baron Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34933 , F 113, S 8, H M 628267, I/A 2 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-28
VER MAS ACTOS
Información de MARINA GARCIA BARON IVAN
Mostramos los datos de MARINA GARCIA BARON IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARINA GARCIA BARON IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos