MARIN TEN EVA
Informe ejecutivo de MARIN TEN EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIN TEN EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AISMAN SL | Apoderado Solidario | 01/09/2020 | |
SERVEIS DE NETEJA NET TEN SL | Administrador Unico | 18/05/2016 | |
SERVEIS DE NETEJA NET TEN SL | Apoderado | 31/01/2011 |
VINCULACIONES DE MARIN TEN EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN TEN EVA
Empresa: AISMAN SL
Apoderado Solidario
- Marin Ten Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45267 , F 161, S 8, H B 25471, I/A 19 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-08
Empresa: AISMAN SL
Administrador Unico
- Marin Ten Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45267 , F 161, S 8, H B 25471, I/A 18 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-08
Empresa: SERVEIS DE NETEJA NET TEN SL
Administrador Unico
- Marin Ten Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40160 , F 17, S 8, H B 362411, I/A 6 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
Empresa: AISMAN SL
Administrador Unico
- Marin Ten Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21626 , F 162, S 8, H B 25471, I/A 17 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
Empresa: SERVEIS DE NETEJA NET TEN SL
Apoderado
- Marin Ten Eva
- Ten Forner Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40160 , F 16, S 8, H B 362411, I/A 4 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-08
Información de MARIN TEN EVA
Mostramos los datos de MARIN TEN EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN TEN EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos