MARIN SERRANO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MARIN SERRANO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE MARIN SERRANO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TLH MALLORCA GROUP SL | Secretario | 14/07/2023 | |
TLH MALLORCA GROUP SL | Consejero | 14/07/2023 | |
MPLUS MEDIA NETWORK SL | Apoderado Solidario | 11/10/2021 | |
TLH MALLORCA GROUP SL | Apoderado | 20/11/2018 | |
ECAFENA BALEAR SL | Administrador Unico | 03/05/2018 | |
CLIFTON SOLUTIONS SL | Apoderado | 12/01/2018 | |
BALEARIC CCA REAL ESTATE SL | Apoderado | 20/12/2017 | |
CLIFTON SCANDINAVIAN HOUSE MALLORCA SL | Apoderado Solidario | 05/10/2017 | |
MIHI INVEST SPAIN SL | Apoderado Solidario | 14/09/2017 | |
ENJOY THE SILENCE SL | Administrador Unico | 19/10/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARIN SERRANO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN SERRANO JOSE MARIA
Empresa: TLH MALLORCA GROUP SL
Consejero
- Howing Bo Michael
- Lonnqvist Ian Anders
- Marin Serrano Jose Maria
Presidente
Secretario
- Marin Serrano Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2699 , F 78, S 8, H PM 73364, I/A 14 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-07
Empresa: MONTAX CONSULTANCY SL
Administrador Unico
- Marin Serrano Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2953 , F 31, S 8, H PM 39771, I/A 7 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-07
Empresa: BURREN INDUSTRIAL OVERSEAS BIO SA
Administrador Unico
- Marin Serrano Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2701 , F 169, S 8, H PM 27336, I/A 8 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-07
Empresa: BURREN INDUSTRIAL OVERSEAS BIO SA
Administrador Unico
- Marin Serrano Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2701 , F 169, S 8, H PM 27336, I/A 7 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-07
Empresa: MPLUS MEDIA NETWORK SL
Apoderado Solidario
- Marin Serrano Jose Maria
- Vives Mas Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 215, S 8, H PM 45842, I/A 6 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-07
Empresa: COMODORO INVERSIONES Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Marin Serrano Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2537 , F 125, S 8, H PM 24198, I/A 12 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-07
Empresa: TLH MALLORCA GROUP SL
Apoderado
- Marin Serrano Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2699 , F 77, S 8, H PM 73364, I/A 9 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-07
Empresa: ECAFENA BALEAR SL
Administrador Unico
- Marin Serrano Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 11, S 8, H PM 28829, I/A 4 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-07
Empresa: CLIFTON SOLUTIONS SL
Apoderado
- Marin Serrano Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 68, S 8, H PM 77213, I/A 8 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-07
Empresa: BALEARIC CCA REAL ESTATE SL
Apoderado
- Marin Serrano Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2631 , F 225, S 8, H PM 77303, I/A 2 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-07
VER MAS ACTOS
Información de MARIN SERRANO JOSE MARIA
Mostramos los datos de MARIN SERRANO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN SERRANO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos