MARIN SERRANO ELISA-MARIA
Informe ejecutivo de MARIN SERRANO ELISA-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIN SERRANO ELISA-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABLA DIGITAL TECHNOLOGY SL | Socio Unico | 29/09/2022 | |
ABLA DIGITAL TECHNOLOGY SL | Administrador Unico | 29/09/2022 |
VINCULACIONES DE MARIN SERRANO ELISA-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN SERRANO ELISA-MARIA
Empresa: ABLA DIGITAL TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Marin Serrano Elisa-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44028 , F 89, S 8, H M 776554, I/A 1 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Empresa: ABLA DIGITAL TECHNOLOGY SL
Socio Único
- Marin Serrano Elisa-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44028 , F 89, S 8, H M 776554, I/A 1 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Empresa: HJL COMMERCIAL SERVICES SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Marin Serrano Elisa-maria
- Marin Serrano Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23179 , F 53, S 8, H M 415409, I/A 6 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Empresa: HJL COMMERCIAL SERVICES SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Marin Serrano Elisa-maria
- Marin Serrano Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23179 , F 52, S 8, H M 415409, I/A 5 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
Administrador Unico
- Marin Serrano Elisa-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26448 , F 3, S 8, H M 476622, I/A 3 (02/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-28
Administrador Unico
- Marin Serrano Elisa-maria
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26448 , F 1, S 8, H M 476622, I/A 1 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-40-28
Información de MARIN SERRANO ELISA-MARIA
Mostramos los datos de MARIN SERRANO ELISA-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN SERRANO ELISA-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos