MARIN ROMANO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MARIN ROMANO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIN ROMANO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TWINCO CAPITAL FINCO SPAIN II SL | Apoderado Mancomunado | 06/10/2023 | |
TWINCO CAPITAL M&O SPAIN SL | Apoderado | 09/03/2023 |
VINCULACIONES DE MARIN ROMANO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN ROMANO MARIA DEL CARMEN
Empresa: TWINCO CAPITAL FINCO SPAIN II SL
Apoderado Mancomunado
- Borobio Leon Alberto
- Marin Romano Maria Del Carmen
- Nolasco Schulpen Sandra Costa Da Silva Teles
- Sobron Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43464 , F 135, S 8, H M 767656, I/A 4 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
Empresa: TWINCO CAPITAL M&O SPAIN SL
Apoderado
- Borobio Leon Alberto
- Marin Romano Maria Del Carmen
- Nolasco Schulpen Sandra Costa Da Silva Teles
- Sobron Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37943 , F 41, S 8, H M 675634, I/A 6 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: TWINCO CAPITAL M&O SPAIN SL
Administrador Solidario
- Marin Romano Maria Del Carmen
- Nolasco Schulpen Sandra Costa Da Silva Teles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37943 , F 40, S 8, H M 675634, I/A 5 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-28
Empresa: TWINCO CAPITAL M&O SPAIN SL
Administrador Solidario
- Marin Romano Maria Del Carmen
- Nolasco Schulpen Sandra Costa Da Silva Teles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37943 , F 36, S 8, H M 675634, I/A 1 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Angulo Pelaez Juan Manuel
- Areses Elizalde Andres
- Arlandis Pardo Marisa
- Arrizado Sanchez Raquel
- Ballesteros Rodriguez Silvia
- Berdote Sanchez Juan
- Blanco Juanes Juan Maria
- Cañas Sanchez Jose Luis
- Castellanos Covaleda Ana
- Castillo Zelaya Adolfo Antonio
- Collantes Nicolas Fernando
- Cutrin Lopez Carlos
- Diaz Dablanca Mercedes
- Escriba Lopez Diego
- Freile Ortiz Fernando
- Galiana Guiu Francisco
- Galiñanes Gonzalez Jose Antonio
- Garcia Martin-delgado Sergio
- Garcia Romano Maria Julia
- Garrido Lopez Leonardo
- Garzon Serna Sandra Bibiana
- Gascon Montes David
- Hernandez Usoz Itziar
- Herrera Eusebio Gregorio
- Ibañez Laparra Mar
- Lopez Cifuentes Sofia
- Lopez Pariente Maria Eugenia
- Machado Pinto Gilmar
- Machi Belles Diego
- Marin Romano Maria Del Carmen
- Merlo Abad Raquel
- Mondejar Briega Maria Jose
- Morales Echeverria Sara
- Muñoz Morales David
- Nuñez Garcia Ana Isabel
- Orbea Epelde Ederne
- Oriol Bitaube Enrique
- Perez Garcia Jose Manuel
- Ponce De Leon Seoane Gonzalo
- Ramos Brasero Marta
- Rasero Rodriguez Elena
- Saez Najas Francisco
- Salido Colodron Rafael
- Sanchez Galian Maria Carmen
- Sarabia Gallego Victoria
- Segura Olivares Sherezade
- Soria Zamora Leticia
- Wanru Ren
Apoderado Mancomunado
- Angulo Pelaez Juan Manuel
- Antonio Manuel Morales Bustamante
- Cutrin Lopez Carlos
- Cutrin Lopez Carlos
- Fernando Fernandez Fernandez
- Francisco Javier Armada Bravo
- Freile Ortiz Fernando
- Freile Ortiz Fernando
- Galiana Guiu Francisco
- Galiana Guiu Francisco
- Galiana Guiu Francisco
- Galiñanes Gonzalez Jose Antonio
- Garzon Serna Sandra Bibiana
- Hernandez Usoz Itziar
- Herrera Eusebio Gregorio
- Llorens Cabello Miguel Angel
- Lopez Cifuentes Sofia
- Lopez Cifuentes Sofia
- Lopez Pariente Maria Eugenia
- Martinez Alonso Maria Jose
- Muñoz Castro Virginia
- Muñoz Castro Virginia
- Muñoz Morales David
- Rabago Marin Manuel De
- Rodriguez Simon Juan-antonio
- Saez Najas Francisco
- Sancho Corrales Claudio
- Segovia Martinez Joaquin
- Vallejo Ortega Elena
- Yague Zurbano Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 7, S 8, H S 1960, I/A 3028 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-39
Información de MARIN ROMANO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MARIN ROMANO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN ROMANO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos