MARIN RODRIGUEZ FELIPE
Informe ejecutivo de MARIN RODRIGUEZ FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIN RODRIGUEZ FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOHOME INVERSIONES SL | Administrador Unico | 26/06/2023 | |
REFORMAS ALHAMA SL | Socio Unico | 01/02/2022 | |
REFORMAS ALHAMA SL | Administrador Unico | 01/02/2022 | |
DIBEIN INTEGRAL SL | Socio Unico | 10/07/2015 | |
DIBEIN INTEGRAL SL | Administrador Unico | 10/07/2015 |
VINCULACIONES DE MARIN RODRIGUEZ FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN RODRIGUEZ FELIPE
Empresa: DISUFRI SL
Apoderado
- Marin Rodriguez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6363, L 5271, F 68, S 8, H MA 5095, I/A 24 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-29
Empresa: CREDVO SERVICIOS FINANCIEROS SL
Administrador Unico
- Marin Rodriguez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42259 , F 165, S 8, H M 748146, I/A 2 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-28
Empresa: VOHOME INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Marin Rodriguez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43602 , F 13, S 8, H M 769807, I/A 3 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-28
Empresa: DISUFRI SL
Apoderado
- Marin Rodriguez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5826, L 4733, F 170, S 8, H MA 5095, I/A 22 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-29
Empresa: REFORMAS ALHAMA SL
Administrador Unico
- Marin Rodriguez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33559 , F 4, S 8, H M 604010, I/A 3 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-28
Empresa: REFORMAS ALHAMA SL
Nuevo Socio Único
- Marin Rodriguez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33559 , F 4, S 8, H M 604010, I/A 3 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-28
Empresa: CREDVO SERVICIOS FINANCIEROS SL
Administrador Unico
- Marin Rodriguez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42259 , F 163, S 8, H M 748146, I/A 1 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Empresa: DIBEIN INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Marin Rodriguez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33622 , F 121, S 8, H M 605213, I/A 1 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-28
Empresa: DIBEIN INTEGRAL SL
Socio Único
- Marin Rodriguez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33622 , F 121, S 8, H M 605213, I/A 1 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-28
Información de MARIN RODRIGUEZ FELIPE
Mostramos los datos de MARIN RODRIGUEZ FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN RODRIGUEZ FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos