MARIN PEREZ PEDRO
Informe ejecutivo de MARIN PEREZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARIN PEREZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ETL SPAIN AUDIT SERVICES SL | Apoderado | 25/02/2014 |
VINCULACIONES DE MARIN PEREZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN PEREZ PEDRO
Empresa: UNITURSA CALPE SL
Administrador Unico
- Marin Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 225, S 8, H A 2198, I/A 8 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-03
Empresa: VIAJES GALAXTUR SA
Administrador Unico
- Marin Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1444 , F 39, S 8, H A 13572, I/A 6 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-03
Empresa: ETL SPAIN AUDIT SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- ETL SPAIN AUDITORES DE CUENTAS UNIDOS SL
- Marin Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12681 , F 191, S 8, H M 203023, I/A 14 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-28
Empresa: AUDITORES CINCO SL
Apoderado
- ETL SPAIN AUDITORES DE CUENTAS UNIDOS SL
- Marin Perez Pedro
- Martin Jimenez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12681 , F 188, S 8, H M 203023, I/A 11 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Empresa: AUDITORES CINCO SL
Administrador Mancomunado
- ETL SPAIN AUDITORES DE CUENTAS UNIDOS SL
- Marin Perez Pedro
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12681 , F 186, S 8, H M 203023, I/A 10 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-28
Empresa: AUDITORES CINCO SL
Administrador Unico
- Marin Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12681 , F 186, S 8, H M 203023, I/A 10 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-28
Empresa: VIAJES GALAXTUR SA
Administrador Unico
- Marin Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1444 , F 38, S 8, H A 13572, I/A 5 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-03
Empresa: DAROCA CINCUENTA SL
Liquidador
- Marin Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15170 , F 84, S 8, H M 253720, I/A 3 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-28
Empresa: DAROCA CINCUENTA SL
Administrador Solidario
- Grandas Benito Manuel
- Marin Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15170 , F 84, S 8, H M 253720, I/A 3 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-28
Empresa: VIAJES GALAXTUR SA
Administrador Unico
- Marin Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1444 , F 38, S 8, H A 13572, I/A 4 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-03
Información de MARIN PEREZ PEDRO
Mostramos los datos de MARIN PEREZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN PEREZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos