MARIN ORDOÑEZ ALVARO
Informe ejecutivo de MARIN ORDOÑEZ ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIN ORDOÑEZ ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JELAMAR INNOVATIVE PROJECTS SL | Administrador Unico | 23/07/2024 | |
JCADM IBERICA SL | Administrador Unico | 08/03/2024 | |
JEHLS CONSULTING AND TECH SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 17/01/2024 | |
BTC CONSULTING 360 SL | Administrador Unico | 18/05/2022 |
VINCULACIONES DE MARIN ORDOÑEZ ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN ORDOÑEZ ALVARO
Empresa: JELAMAR INNOVATIVE PROJECTS SL
Administrador Unico
- Marin Ordoñez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828585, I/A 1 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: JCADM IBERICA SL
Administrador Unico
- Marin Ordoñez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46568 , F 130, S 8, H M 817596, I/A 1 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
Administrador Unico
- Marin Ordoñez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46229 , F 41, S 8, H M 812072, I/A 1 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: BTC CONSULTING 360 SL
Administrador Unico
- Marin Ordoñez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43283 , F 43, S 8, H M 764682, I/A 2 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-28
Información de MARIN ORDOÑEZ ALVARO
Mostramos los datos de MARIN ORDOÑEZ ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN ORDOÑEZ ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos