MARIN MOSCOSO ANTONIO
Informe ejecutivo de MARIN MOSCOSO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE MARIN MOSCOSO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIRVALLEY SL | Administrador Unico | 21/04/2016 |
VINCULACIONES DE MARIN MOSCOSO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN MOSCOSO ANTONIO
Empresa: SUR DE CORDOBA RADIO SL
Liquidador
- Marin Moscoso Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 8, S 8, H CO 29349, I/A 6 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-14
Empresa: SUR DE CORDOBA RADIO SL
Administrador Unico
Liquidador
- Marin Moscoso Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 8, S 8, H CO 29349, I/A 6 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-14
Empresa: MACRAL GLOBAL GROUP SL
Administrador Unico
- Marin Moscoso Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 219, S 8, H CO 11008, I/A A (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-14
Empresa: SUR DE CORDOBA RADIO SL
Administrador Unico
- Marin Moscoso Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 7, S 8, H CO 29349, I/A 5 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-14
Empresa: EFICIENCIA Y FUTURO INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Marin Moscoso Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 196, S 8, H CO 30014, I/A 3 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-14
Empresa: ML GLOBAL INVESTMENT 2011 SL
Administrador Unico
- Marin Moscoso Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2265 , F 78, S 8, H CO 31766, I/A 2 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-14
Empresa: ENERGY PANEL SL
Administrador Unico
- Marin Moscoso Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824 , F 65, S 8, H CO 22286, I/A 9 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-14
Empresa: HIJOS MARIN CAMACHO SL
Administrador Unico
- Marin Moscoso Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2307 , F 216, S 8, H CO 32654, I/A 2 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-14
Empresa: MIRVALLEY SL
Administrador Unico
- Marin Moscoso Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34597 , F 158, S 8, H M 622422, I/A 1 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-28
Empresa: EFICIENCIA Y FUTURO INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Marin Moscoso Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 195, S 8, H CO 30014, I/A 2 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-14
VER MAS ACTOS
Información de MARIN MOSCOSO ANTONIO
Mostramos los datos de MARIN MOSCOSO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN MOSCOSO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos