MARIN MENDIETA CARLOS
Informe ejecutivo de MARIN MENDIETA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIN MENDIETA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEDALOSTUDIO SL | Apoderado Solidario | 05/01/2017 | 28/03/2023 |
DEDALOSTUDIO SL | Administrador Solidario | 19/12/2017 | 28/03/2023 |
DEDALOSTUDIO SL | Liquidador | 28/03/2023 | 28/03/2023 |
DESARROLLOS KOALA SL | Apoderado Solidario | 26/02/2019 | 24/02/2023 |
DEDALOSTUDIO SL | Administrador Unico | 07/07/2010 | 09/11/2010 |
VINCULACIONES DE MARIN MENDIETA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN MENDIETA CARLOS
Empresa: DEDALOSTUDIO SL
Liquidador
- Marin Mendieta Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42005 , F 106, S 8, H B 398715, I/A 7 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-08
Empresa: DEDALOSTUDIO SL
Administrador Solidario
- Gallardo Paza Manuel
- Marin Mendieta Carlos
Liquidador
- Marin Mendieta Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42005 , F 106, S 8, H B 398715, I/A 7 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-08
Empresa: DESARROLLOS KOALA SL
Apoderado Solidario
- Farto Rodriguez Emilio Jose
- Marin Mendieta Carlos
- Tavera Castello Lucio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46770 , F 147, S 8, H B 530326, I/A 2 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-08
Empresa: DEDALOSTUDIO SL
Administrador Solidario
- Gallardo Paza Manuel
- Marin Mendieta Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42005 , F 106, S 8, H B 398715, I/A 6 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
Empresa: DEDALOSTUDIO SL
Apoderado Solidario
- Marin Mendieta Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42005 , F 105, S 8, H B 398715, I/A 5 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-08
Empresa: DEDALOSTUDIO SL
Administrador Unico
- Marin Mendieta Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42005 , F 103, S 8, H B 398715, I/A 2 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-08
Empresa: DEDALOSTUDIO SL
Administrador Unico
- Marin Mendieta Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42005 , F 102, S 8, H B 398715, I/A 1 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-08
Información de MARIN MENDIETA CARLOS
Mostramos los datos de MARIN MENDIETA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN MENDIETA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos