MARIN MARTINEZ JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de MARIN MARTINEZ JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIN MARTINEZ JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERNALIA JADE SL | Socio Unico | 11/03/2020 | |
INTERNALIA JADE SL | Administrador Unico | 11/03/2020 | |
TALLERES MARIN ONUBENSE SL | Administrador Solidario | 25/05/2017 | |
FRUTAS Y AGRIOS DE SANTOMERA SL | Socio Unico | 19/10/2015 |
VINCULACIONES DE MARIN MARTINEZ JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN MARTINEZ JUAN CARLOS
Empresa: FRUTAS Y AGRIOS DE SANTOMERA SL
Administrador Unico
- Marin Martinez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2295 , F 175, S 8, H MU 54802, I/A 4 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-30
Empresa: INTERNALIA JADE SL
Administrador Unico
- Marin Martinez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2712 , F 172, S 8, H CO 40825, I/A 2 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-14
Empresa: INTERNALIA JADE SL
Nuevo Socio Único
- Marin Martinez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2712 , F 172, S 8, H CO 40825, I/A 2 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-14
Empresa: TALLERES MARIN ONUBENSE SL
Administrador Solidario
- Marin Martinez Juan Carlos
- Marin Martinez Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 117, S 8, H H 12526, I/A 9 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-21
Empresa: TALLERES MARIN ONUBENSE SL
Administrador Solidario
- Marin Martinez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 117, S 8, H H 12526, I/A 9 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-21
Empresa: FRUTAS Y AGRIOS DE SANTOMERA SL
Administrador Unico
- Marin Martinez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2295 , F 174, S 8, H MU 54802, I/A 2 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-30
Empresa: FRUTAS Y AGRIOS DE SANTOMERA SL
Nuevo Socio Único
- Marin Martinez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2295 , F 174, S 8, H MU 54802, I/A 2 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-30
Empresa: TALLERES MARIN ONUBENSE SL
Administrador Solidario
- Marin Martinez Alberto
- Marin Martinez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 117, S 8, H H 12526,H , I/ 7 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-21
Información de MARIN MARTINEZ JUAN CARLOS
Mostramos los datos de MARIN MARTINEZ JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN MARTINEZ JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos