MARIN MARTIN JUAN
Informe ejecutivo de MARIN MARTIN JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARIN MARTIN JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARBURANTES Y DERIVADOS TOLEDO SL | Apoderado Mancomunado | 04/01/2017 | |
PROMOCIONES SAN MARTIN SL | Administrador Unico | 31/01/2013 | |
SERPAUTO ALPI SL | Administrador Unico | 31/01/2013 | |
IMPACTOLEDO SL | Administrador Mancomunado | 18/06/2012 |
VINCULACIONES DE MARIN MARTIN JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN MARTIN JUAN
Empresa: CARBURANTES Y DERIVADOS TOLEDO SL
Apoderado Mancomunado
- Marin Martin Juan
- Palacios Moreno De Redrojo Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833 , F 116, S 8, H TO 11254, I/A 8 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-45
Empresa: SERPAUTO ALPI SL
Administrador Unico
- Marin Martin Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 51, S 8, H TO 12049, I/A 8 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-45
Empresa: PROMOCIONES SAN MARTIN SL
Administrador Unico
- Marin Martin Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1492 , F 77, S 8, H TO 170, I/A 7 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-45
Empresa: IMPACTOLEDO SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Navascues Francisco
- Marin Martin Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 158, S 8, H TO 19184, I/A 6 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-45
Información de MARIN MARTIN JUAN
Mostramos los datos de MARIN MARTIN JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN MARTIN JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos