MARIN LOPEZ ANGELES
Informe ejecutivo de MARIN LOPEZ ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIN LOPEZ ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES GUADALQUIVIR SL | Consejero | 13/01/2023 |
VINCULACIONES DE MARIN LOPEZ ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN LOPEZ ANGELES
Empresa: CONSTRUCCIONES GUADALQUIVIR SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 655 , F 203, S 8, H J 1558, I/A 36 (13/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-23
Empresa: CONSTRUCCIONES GUADALQUIVIR SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 655 , F 203, S 8, H J 1558, I/A 36 (13/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-23
Empresa: CONSTRUCCIONES GUADALQUIVIR SL
Consejero
- Marin Lopez Angeles
- Sanchez Bellon Martin
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 152, S 8, H J 1558, I/A 35 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-23
Información de MARIN LOPEZ ANGELES
Mostramos los datos de MARIN LOPEZ ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN LOPEZ ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos