MARIN LECHUGO MARIA JOSE
Informe ejecutivo de MARIN LECHUGO MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE MARIN LECHUGO MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN LECHUGO MARIA JOSE
Empresa: JORMAS 39 SL
Administrador Unico
- Marin Lechugo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 94, S 8, H CA 2098, I/A 11 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-11
Empresa: JORMAS 39 SL
Administrador Unico
- Marin Lechugo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 94, S 8, H CA 2098, I/A 10 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-11
Empresa: JORMAS 39 SL
Administrador Unico
- Marin Lechugo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 94, S 8, H CA 2098, I/A 10 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-11
Empresa: JORMAS 39 SL
Administrador Unico
- Marin Lechugo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659 , F 180, S 8, H CA 2098, I/A 8 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-11
Empresa: JORMAS 39 SL
Administrador Solidario
- Marin Lechugo Maria Jose
- Marin Marin Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659 , F 180, S 8, H CA 2098, I/A 8 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-11
Empresa: JORMAS 39 SL
Socio Único
- Marin Lechugo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659 , F 180, S 8, H CA 2098, I/A 7 (24/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-11
Información de MARIN LECHUGO MARIA JOSE
Mostramos los datos de MARIN LECHUGO MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN LECHUGO MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos