MARIN GOVANTES FRANCISCO
Informe ejecutivo de MARIN GOVANTES FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 24
CARGOS DE MARIN GOVANTES FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES INMOBILIARIAS VELGOYA SL | Apoderado Mancomunado | 16/01/2020 | |
SANTANDER FACILITY MANAGEMENT ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 07/11/2019 | |
INTERMEDIACION Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SA | Apoderado Mancomunado | 25/02/2009 | 21/05/2019 |
SICOMI SL | Apoderado Mancomunado | 12/09/2016 | |
AULA 2000 SL | Apoderado Mancomunado | 12/03/2012 | |
POPULAR DE MEDIACION SA | Apoderado Mancomunado | 28/04/2011 | |
URBANIZADORA ESPAÑOLA SA | Apoderado | 14/04/2010 | |
INVERSIONES INMOBILIARIAS CEDACEROS SA | Apoderado Mancomunado | 14/04/2010 | |
INVERSIONES INMOBILIARIAS VELGOYA SL | Apoderado | 13/04/2010 | |
INMOBILIARIA VIAGRACIA SA | Apoderado | 13/04/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARIN GOVANTES FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN GOVANTES FRANCISCO
Empresa: INVERSIONES INMOBILIARIAS VELGOYA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25606 , F 221, S 8, H M 461437, I/A 23 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Empresa: INVERSIONES INMOBILIARIAS ALPROSA SL
Apoderado Mancomunado
- Babio Martin Gerardo
- De La Cruz Marchante Alfonso
- Marin Govantes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33971 , F 23, S 8, H M 203422, I/A 37 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28
Apoderado Mancomunado
- Babio Martin Gerardo
- De La Cruz Marchante Alfonso
- Lopez Moya Maria De Los Milagros
- Marin Govantes Francisco
- Marin Govantez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14261 , F 212, S 8, H M 171630, I/A 46 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28
Empresa: SICOMI SL
Apoderado Mancomunado
- Alfonso Puertas Jaime Juan
- Babio Martin Gerardo
- De La Cruz Marchante Alfonso
- Marin Govantes Francisco
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6521 , F 131, S 8, H M 106176, I/A 12 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-28
Empresa: AULA 2000 SL
Apoderado Mancomunado
- Babio Martin Gerardo
- De La Cruz Marchante Alfonso
- Gonzalez Ortega Susana Mercedes
- Gonzalez Perez Felipe
- Marin Govantes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24400 , F 3, S 8, H M 68718, I/A 18 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-28
Empresa: POPULAR DE MEDIACION SA
Apoderado Mancomunado
- Marin Govantes Francisco
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 223, S 8, H M 481, I/A 30 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
Apoderado Mancomunado
- Babio Martin Gerardo
- De La Cruz Marchante Alfonso
- Gonzalez Ortega Susana
- Gonzalez Perez Felipe
- Marin Govantes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26635 , F 48, S 8, H M 466399, I/A 6 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-28
Empresa: URBANIZADORA ESPAÑOLA SA
Apoderado
- Babio Martin Gerardo
- De La Cruz Marchante Alfonso
- Gonzalez Ortega Susana
- Gonzalez Perez Felipe
- Marin Govantes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2059 , F 178, S 8, H M 36629, I/A 50 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-28
Empresa: INMOBILIARIA VIAGRACIA SA
Apoderado
- Babio Martin Gerardo
- De La Cruz Marchante Alfonso
- Gonzalez Ortega Susana
- Gonzalez Perez Felipe
- Marin Govantes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4698 , F 202, S 8, H M 77184, I/A 32 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-28
Empresa: INVERSIONES INMOBILIARIAS VELGOYA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25606 , F 211, S 8, H M 461437, I/A 5 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
VER MAS ACTOS
Información de MARIN GOVANTES FRANCISCO
Mostramos los datos de MARIN GOVANTES FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN GOVANTES FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos