MARIN FERNANDEZ SALVADOR
Informe ejecutivo de MARIN FERNANDEZ SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARIN FERNANDEZ SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE VELEZ MALAGA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 09/09/2009 | 08/07/2015 |
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE VELEZ MALAGA SA | Consejero | 09/09/2009 | 08/07/2015 |
PARQUE TECNOALIMENTARIO COSTA DEL SOL-AXARQUIA SA | Consejero | 21/12/2012 | |
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y PROMOCION DE VELEZ-MALAGA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 24/03/2009 | 06/11/2012 |
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y PROMOCION DE VELEZ-MALAGA SA | Consejero | 24/03/2009 | 06/11/2012 |
VINCULACIONES DE MARIN FERNANDEZ SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN FERNANDEZ SALVADOR
Consejero Delegado Mancomunado
- Arroyo Sanchez Maria Salome
- Marin Fernandez Salvador
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4676, L 3584, F 70, S 8, H MA102463, I/A 2 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-29
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4003, L 2914, F 148, S 8, H MA 55468, I/A 18 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-29
Consejero Delegado Mancomunado
- Arroyo Sanchez Maria Salome
- Marin Fernandez Salvador
Consejero
Director Gerente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4439, L 3348, F 186, S 8, H MA 42796, I/A 18 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-29
Consejero Delegado Mancomunado
- Arroyo Sanchez Maria Salome
- Marin Fernandez Salvador
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4676, L 3584, F 68, S 8, H MA102463, I/A 1 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-180-29
Consejero Delegado Mancomunado
- Arroyo Sanchez Maria Salome
- Marin Fernandez Salvador
Consejero
Director Gerente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4439, L 3348, F 183, S 8, H MA 42796, I/A 13 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-29
Información de MARIN FERNANDEZ SALVADOR
Mostramos los datos de MARIN FERNANDEZ SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN FERNANDEZ SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos